Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegangen 14, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Direktion: Daniel Schleyer Schultz (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-15 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Legale ejere: Daniel Schleyer Schultz (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: DSS Holding ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Daniel Schleyer Schultz (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)