Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakkerivej 23, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Binavne: BeConsulted IVS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Legale ejere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Navne: BConsulting IVS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Reelle ejere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Stiftere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2018-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: iPPM A/S. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: iPPM A/S. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-08-04 fjernes Direktion: Benjamin Jan Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-08-07 Statstidende Dekret
Den 2021-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakkerivej 23, 5. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Strøbyes Vej 2, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Benjamin Jan Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2016-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Strøbyes Vej 2, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2016-12-15 tilføjes Binavne: BeConsulted IVS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 111,00 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Navne: BConsulting IVS (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Stiftere: Benjamin Jan Christoffersen (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2016-12-15 tilføjes Vedtægter: 2016-12-15 (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2016-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-11)