Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2016-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Malerfirmaet Mogensen & Jensen ApS. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malermester Mads Mogensen ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-02-01 fjernes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2021-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-02 tilføjes Navne: Mogensen Holding ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-01 fjernes Navne: Mogensen Holding IVS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-02 tilføjes Vedtægter: 2021-03-02 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-12-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 8, 3. tv., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Direktion: Mads Mogensen (direktør) (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-05 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-12-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Legale ejere: Mads Mogensen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Navne: Mogensen Holding IVS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Reelle ejere: Mads Mogensen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Stiftere: Mads Mogensen (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Vedtægter: 2016-12-05 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-15)