Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: Joan Bjørnholdt Nielsen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Navne: Bjørnholdt ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes ObligatoriskEmail: joan.bjh@gmail.com (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Stiftere: Joan Bjørnholdt Nielsen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-08-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-07-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 Statstidende Dekret
Den 2019-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Joan Bjørnholdt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-15 tilføjes ObligatoriskEmail: joan.bjh@gmail.com (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buskelundtoften 36, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Joan Bjørnholdt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: Joan Bjørnholdt Nielsen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Navne: Bjørnholdt ApS (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Stiftere: Joan Bjørnholdt Nielsen (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)