Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Signe Wisby Hede-Tobiassen | 30.06.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Thomas Sørbø Sviggum | 01.01.2021 | 30.06.2022 | adm. dir |
Asbjørn Nørgaard Blakstad | 08.12.2016 | 01.01.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Janus Benn Sørensen | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Christiansen | 30.03.2023 | formand |
Jacob Møller Jensen | 10.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Nørgaard Blakstad | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Alexandar Korsgaard Bruun | 24.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christiansen | 24.04.2019 | 29.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Janus Benn Sørensen | 24.04.2019 | 29.03.2023 | formand |