Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Direktion | Revisor | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dusager 22, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 tilføjes Binavne: Elkær Vind K/S (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-11 tilføjes Navne: NRGi Wind VI K/S (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-10 fjernes Navne: Elkær Vind K/S (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-10-11 tilføjes Vedtægter: 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Elkær Vind Vognkær I/S. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Møgelvang Vindmøllelaug I/S. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-22 tilføjes Legale ejere: NRGi Renewables A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-21 fjernes Legale ejere: NRGi Renewables A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-05-30 tilføjes Direktion: Jakob Bundgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-30 fjernes Direktion: Klaus Skovsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-30 tilføjes Legale ejere: NRGi Renewables A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-05-30 fjernes Legale ejere: Kristiansen MDL Invest ApS, Kristiansen CRM Invest ApS, Detlefsen RLT Invest ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-30 fjernes Reelle ejere: Poul Kristiansen, Jan Kristiansen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-09-20 tilføjes Direktion: Klaus Skovsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-09-20 fjernes Direktion: Ole Elmegaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Poul Kristiansen, Jan Kristiansen, Helle Detlefsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-12-17 fjernes Reelle ejere: Lissi Irene Kristiansen (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Kristiansen MDL Invest ApS, Kristiansen CRM Invest ApS, Detlefsen RLT Invest ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-08-06 fjernes Legale ejere: KRISTIANSEN INVEST 9 ApS, KRISTIANSEN INVEST 7 ApS, KRISTIANSEN INVEST 6 ApS, KRISTIANSEN INVEST 5 ApS, KRISTIANSEN INVEST 2 ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-05 fjernes Legale ejere: KRISTIANSEN INVEST 8 ApS, KRISTIANSEN INVEST 4 ApS, KRISTIANSEN INVEST 3 ApS, KRISTIANSEN INVEST 1 ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 8641 Sorring (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Elkær Vind K/S (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2017-12-21 fjernes Navne: Møgelvang Vind K/S (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 8641 Sorring (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 31, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsøvej 31, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselholtvej 19, 7830 Vinderup (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Ole Elmegaard Mortensen (direktør) (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-11-16 fjernes Direktion: NRGi Wind VI Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: KRISTIANSEN INVEST 8 ApS, KRISTIANSEN INVEST 4 ApS, KRISTIANSEN INVEST 3 ApS, KRISTIANSEN INVEST 1 ApS, KRISTIANSEN INVEST 9 ApS, KRISTIANSEN INVEST 7 ApS, KRISTIANSEN INVEST 6 ApS, KRISTIANSEN INVEST 5 ApS, KRISTIANSEN INVEST 2 ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-10-01 fjernes Legale ejere: BUSKOV INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lissi Irene Kristiansen (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselholtvej 19, 7830 Vinderup (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-12-12 tilføjes Direktion: NRGi Wind VI Komplementar ApS (direktør) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-12-12 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at drive handel og produktion, herunder at opføre, eje og drive vindmøller og producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten efter gældende lovgivning. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-12 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Interessenter: NRGi Wind VI Komplementar ApS (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: BUSKOV INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2016-12-12 tilføjes Navne: Møgelvang Vind K/S (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2016-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-14)