Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at erhverve og besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-05 tilføjes Vedtægter: 2021-11-05 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2020-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Elmely 2020 ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Obstrupvej 2020 ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Raiwar ApS. (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-11 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haardalen 19, 8680 Ry (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Jimmi Grouleff (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er besiddelse, administration og udleje af fast ejendom. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-13 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Legale ejere: SHAPING ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Navne: SHAPING Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Grouleff (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-13 tilføjes Stiftere: SHAPING ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-13)