Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjesøvej 9, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjesøvej 9, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 tilføjes Interessenter: Claus Seneberg Nielsen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Interessenter: Claus Seneberg Nielsen (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: claus.seneberg@gmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: claus.seneberg@gmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 tilføjes Navne: Claus Seneberg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Navne: Claus Seneberg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjesøvej 9, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2014-01-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2014-01-31 tilføjes Interessenter: Claus Seneberg Nielsen (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2014-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: claus.seneberg@gmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2014-01-31 tilføjes Navne: Claus Seneberg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2014-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2019-12-18)