Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 66, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Direktion: Bjarke Hvilsom Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-12 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: bjarke@gps-kontrol.dk (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: GPS-kontrol IvS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Stiftere: Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-07-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarke@gps-kontrol.dk (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-11-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@skadeagenten.dk (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: Ebbe Jonathan Skou Nielsen (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 66, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Direktion: Bjarke Hvilsom Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at rådgive og sælge løsninger omkring overvågning af udstyr, personer mm. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-12 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skadeagenten.dk (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: Ebbe Jonathan Skou Nielsen, Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-12-12 tilføjes Navne: GPS-kontrol IvS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Stiftere: Bjarke Hvilsom Andersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)