Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-12 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Hjemmeside: www.nytstraatag.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@nytstraatag.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Legale ejere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Navne: Tækkemanden fra Spjald ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Reelle ejere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Stiftere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Kennet Juhl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 Statstidende Dekret
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2020-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervang 17, 6971 Spjald (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-26 tilføjes Hjemmeside: www.nytstraatag.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nytstraatag.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervang 17, 6971 Spjald (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådraget 7, 6971 Spjald (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervang 17, 6971 Spjald (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervang 17, 6971 Spjald (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-12 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Direktion: Kennet Juhl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2016-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er tagdækningsvirksomhed. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-12 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Navne: Tækkemanden fra Spjald ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Stiftere: Kirsten Bredkjær Pedersen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-01)