Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Signe Lyngsø (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: DLO Bolig & Ejendomsservice IVS. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DLO Bolig & Ejendomsservice IVS. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DLO Bolig & Ejendomsservice IVS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Koldingegnens Boligudlejning ApS. (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buen 11, 6., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramdrupskovvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramdrupskovvej 20, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-10 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-10 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og service, herunder indenfor rengøringsbranchen, konsulent- og kursusvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-05 tilføjes Legale ejere: Daniel Lyngsø Olesen, Signe Lyngsø (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-05 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-05-04 fjernes Reelle ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 69.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-22 tilføjes Navne: DLO Rengøringsservice ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 fjernes Navne: Nicklas Bergstrøm Lyngsø Holding IVS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-09 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-12-12 tilføjes Navne: Nicklas Bergstrøm Lyngsø Holding IVS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-12-11 fjernes Navne: Niclas Bergstrøm Lyngsø Holding IVS (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-09 tilføjes Navne: Niclas Bergstrøm Lyngsø Holding IVS (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 58, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-12-09 tilføjes Direktion: Daniel Lyngsø Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-09 (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Stiftere: Daniel Lyngsø Olesen (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-11)