Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Højen Skovvej 310, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-08 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: Info@kristofferforby.com (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Legale ejere: Kristoffer Forby Production ApS, Tango Production ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Navne: Kristoffer Forby ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Reelle ejere: Kristoffer Paw Førby (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Stiftere: Kristoffer Forby Production ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-06 fjernes Direktion: Kristoffer Paw Førby (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Forby Production ApS, Tango Production ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2017-09-28 fjernes Legale ejere: Kristoffer Forby Production ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@kristofferforby.com (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2017-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: bookings@kristofferforby.com (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Forby Production ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-09 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Paw Førby (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højen Skovvej 310, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Direktion: Kristoffer Paw Førby (direktør) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive model og marketingvirksomhed, investering, handel, industri, samt dermed beslægtede erhverv (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-08 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bookings@kristofferforby.com (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Navne: Kristoffer Forby ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Stiftere: Kristoffer Forby Production ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)