Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 30, kl., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Louise Julie Niemann Lage (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Trine Witzel Niemann (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Louise Julie Niemann Lage (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Trine Witzel Niemann (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Legale ejere: Louise Julie Niemann Lage, Trine Witzel Niemann (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-12-26 fjernes Legale ejere: Louise Julie Niemann Lage, Trine Witzel Niemann (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Trine Witzel Niemann (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Hjemmeside: https://bughi.dk (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bughi@bughi.dk (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: BUGHI ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-06 fjernes Navne: BUGHI IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 18, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 18, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-08 tilføjes Direktion: Trine Witzel Niemann (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med andre sociale foranstaltninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-08 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Legale ejere: Louise Julie Niemann Lage, Trine Witzel Niemann (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-12-08 tilføjes Navne: BUGHI IVS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Reelle ejere: Trine Witzel Niemann, Louise Julie Niemann Lage (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Stiftere: Trine Witzel Niemann, Louise Julie Niemann Lage (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Vedtægter: 2016-12-08 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-09)