Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-04 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Legale ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Selskabet af 1/9-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Reelle ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Stiftere: Multi Work Power Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 Statstidende Dekret
Den 2019-10-25 fjernes Direktion: Bjarne Mikael Falandysz (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 2620 Albertslund (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornemanns Vænge 41, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Bjarne Mikael Falandysz (direktør) (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-01 fjernes Direktion: Nasra Bibi (direktør) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Multi Work Power Holding IVS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-01 tilføjes Navne: Selskabet af 1/9-2019 IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Mikael Falandysz (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Nasra Bibi (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-08-31 fjernes Navne: Multi Work Power IVS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-03-30 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornemanns Vænge 41, 3. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Direktion: Nasra Bibi (direktør) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring og mandskabsudleje , samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-04 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Legale ejere: Multi Work Power Holding IVS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Navne: Multi Work Power IVS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Reelle ejere: Nasra Bibi (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Stiftere: Multi Work Power Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2016-12-04 tilføjes Vedtægter: 2016-12-04 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2016-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-16)