Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-29 Statstidende Dekret
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-11 fjernes Direktion: Martin Brix Uttrup (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Reelle ejere: Palle Kollerup Sørensen, Martin Brix Uttrup (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Reelle ejere: Palle Kollerup Sørensen, Martin Brix Uttrup (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 fjernes Legale ejere: Mertz Holding ApS (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Kenneth Rom Mertz (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 30, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenbjergvej 13, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbjergvej 13, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-12-09 tilføjes Direktion: Martin Brix Uttrup (direktør) (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fitnesscentre samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-09 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Hovedbranche: Fitnesscentre (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Legale ejere: Mertz Holding ApS, Uttrup Holding ApS, PKS Holding Tjelevej Aps (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2016-12-09 tilføjes Navne: PKM Invest ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Rom Mertz, Palle Kollerup Sørensen, Martin Brix Uttrup (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Stiftere: Uttrup Holding ApS, PKS Holding Tjelevej Aps, Mertz Holding ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)