Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gamification Holding ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2019-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BrainCapture ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2021-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GAP Invest ApS. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GAP Invest ApS. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-05 tilføjes Vedtægter: 2021-11-05 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.A. Schwartz Gade 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 11, 5., 1363 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 11, 5., 1363 København K (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 11, 5., 1363 København K (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 11, 5., 1363 København K (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-12-03 tilføjes Binavne: MySTI ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Direktion: Michael Dybkjær Holbech (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre selskaber (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-03 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2016-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2016-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Legale ejere: Michael Dybkjær Holbech (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2016-12-03 tilføjes Navne: Spare Time Investments ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Dybkjær Holbech (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2016-12-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Stiftere: Michael Dybkjær Holbech (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Vedtægter: 2016-12-03 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2016-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-08)