Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-15 fjernes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Odense Håndbold A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Odense Håndbold A/S. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 fjernes Bestyrelse: Jan Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strevelinsvej 8, 1., 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 25, 1. 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 25, 1. 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 25, 1. 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 25, 1. 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøkær Skovvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-24 tilføjes Hjemmeside: optimum-ventilation.dk (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@optimum-ventilation.dk (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2017-12-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-23 tilføjes Bestyrelse: Christian Elneff Bonnesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøkær Skovvej 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Adonisvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adonisvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2016-12-06 tilføjes Bestyrelse: Jan Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2016-12-06 tilføjes Direktion: Dennis Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med planlægning, projektstyring og projektering af komplette ventilationsløsninger. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-06 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Legale ejere: PD Holding Vejle ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Navne: Optimum Ventilation A/S (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Reelle ejere: Per Køjberg Fogt, Dennis Pedersen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2016-12-06 tilføjes Stiftere: PD Holding Vejle ApS (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-08)