Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mah Qayyum | 06.12.2016 | 01.06.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hafnia Catering ApS (CVR 40929908) | NORMAL | 01.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
M&S Gruppen ApS (CVR 38236946) | UNDERKONKURS | 06.12.2016 | 20.09.2021 | 100,00% | 100,00% |