Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jonathan Andreas Grumme | 29.08.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Lucas Norman Lyngbye | 29.08.2023 | 02.07.2024 | direktør |
Adam Nederby Falbert | 20.11.2019 | 29.08.2023 | direktør |
Rasmus Berger Frederiksen | 20.11.2019 | 29.08.2023 | direktør |
Mads Grgic Lorenzen | 02.01.2018 | 20.11.2019 | direktør |
Henning Bøge Hvidtfeldt | 02.01.2018 | 02.01.2018 | direktør |
Mads Grgic Lorenzen | 02.12.2016 | 01.01.2018 | direktør |