Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stine Sørensen Achilles | 14.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Arnold Achilles | 01.12.2016 | 13.06.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Ploug Klitgaard | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Juel | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maria Arnold Rasmussen | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sarah Therese Falster | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Østbjerg | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kjær Egebjerg | 14.11.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Lo Turco Achilles | 02.11.2023 | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maria Arnold Rasmussen | 02.11.2023 | 13.11.2023 | formand |
Moonis Kamil | 01.09.2022 | 05.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jan Jensen | 30.06.2020 | 05.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hamby Håkonsson | 01.11.2018 | 05.10.2023 | formand |
Helle Arnold Achilles | 12.12.2017 | 14.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Younes Dahdouh | 12.12.2017 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ruben Brian Stener Rode | 12.12.2017 | 01.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Richard Ledborg Hansen | 12.12.2017 | 21.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kim Hamby Håkonsson | 12.12.2017 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |