Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 24, 2820 Gentofte (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-08 tilføjes Navne: 554376 A/S (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-07 fjernes Navne: HHRE A/S (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-08 tilføjes Vedtægter: 2021-11-08 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 24, 2., 1307 København K (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 125, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 125, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-12-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Løw (formand) (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Direktion: Jens Frederik Hostrup-Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, køb, salg og udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-05 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Legale ejere: GYNGER OG KARRUSELLER ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Navne: HHRE A/S (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-12-05 tilføjes Reelle ejere: Jens Frederik Hostrup-Henriksen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Stiftere: GYNGER OG KARRUSELLER ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Vedtægter: 2016-12-05 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-06)