Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STUBKJÆR INVEST A/S. (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STUBKJÆR FINANS 1 A/S. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stubkjær Finans 8 ApS. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stubkjær Finans 9 ApS. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Villy Vraa Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-30 fjernes Direktion: Peter Stubkjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Invest II ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Stubkjær NewCo II ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-17 tilføjes Legale ejere: Stubkjær NewCo II ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-17 fjernes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Vedtægter: 2017-02-23 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 11., 7400 Herning (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-08 tilføjes Direktion: Peter Stubkjær Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2016-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Legale ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-10-08 tilføjes Navne: Peter Stubkjær Invest ApS (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Reelle ejere: Peter Stubkjær Sørensen (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Vedtægter: 2016-10-08 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-10-02 (offentliggjort 2017-02-24)