Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Direktion | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2500 Valby (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2500 Valby (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Kontaktoplysninger: magnusnielsen@post.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Navne: Fasahati IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes ObligatoriskEmail: ch@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Stiftere: CJPL Holding IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-21 fjernes Legale ejere: CJPL Holding IVS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-01-20 fjernes Direktion: Casper Honoré (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2018-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: magnusnielsen@post.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: ch@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: Fasahati IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: Iran Invest Group IVS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ch@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: vf@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes ObligatoriskEmail: ch@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2017-02-27 fjernes ObligatoriskEmail: vf@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-23 tilføjes Direktion: Casper Honoré (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-20)
Den 2017-01-23 fjernes Direktion: Hojabr Ebrahimi (direktør) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 126, 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-12-05 tilføjes Direktion: Hojabr Ebrahimi (direktør) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et import og eksport selskab, samt yde konsulent ydelser (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-05 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: vf@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-05 tilføjes Legale ejere: CJPL Holding IVS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-12-05 tilføjes Navne: Iran Invest Group IVS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-05 tilføjes ObligatoriskEmail: vf@iraninvestgroup.com (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Stiftere: CJPL Holding IVS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2016-12-05 tilføjes Vedtægter: 2016-12-05 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-21)