Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2018-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: dl@daugaardp.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Legale ejere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET Silkeborgvej/Odinsvej P/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes ObligatoriskEmail: dl@daugaardp.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Reelle ejere: Jan Riis Nielsen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Stiftere: FDP Construction Kolding A/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-11-02 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-01-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 fjernes Bestyrelse: Dianna Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2018-01-24 fjernes Direktion: Dianna Lund (direktør) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vamdrupvej 21, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Bestyrelse: Jan Riis Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-01-10 fjernes Bestyrelse: Jan Daugaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-09 fjernes Bestyrelse: Jan Riis Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: dl@daugaardp.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-12-07 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD PEDERSEN A/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-12-07 fjernes Legale ejere: FDP Construction Kolding A/S (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-07 tilføjes Reelle ejere: Jan Riis Nielsen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-12-06 tilføjes ObligatoriskEmail: dl@daugaardp.dk (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vamdrupvej 21, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Riis Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-11-29 tilføjes Direktion: Dianna Lund (direktør) (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme på Silkeborgvej/Odinsvej , Åbyhøj samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: FDP Construction Kolding A/S (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET Silkeborgvej/Odinsvej P/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Stiftere: FDP Construction Kolding A/S (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Silkeborgvej P/S. (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementaranpartsselskabet Silkeborgvej/Odinsvej II. (offentliggjort 2018-11-07)