Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Svanen I/S. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 98, 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 71, 1. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: per@bjorndal.nu (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 71, 1. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 6, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enighedsvej 6, 3. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2018-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 41, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundforbivej 41, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-11-25 tilføjes Direktion: Per Bjørndal (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeselskab (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-25 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: Per Bjørndal (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Navne: Tandlægeholdingselskabet Per Bjørndal ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Reelle ejere: Per Bjørndal (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Stiftere: Per Bjørndal (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Vedtægter: 2016-11-25 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-05)