Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vardia A/S. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 81, 1. 2., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-25 tilføjes Direktion: Lasse Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-25 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: Lasse Sørensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-11-25 tilføjes Navne: Sørensen Invest Holding ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Reelle ejere: Lasse Sørensen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Stiftere: Lasse Sørensen (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Vedtægter: 2016-11-25 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-05)