Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Charlotte Borch Elverdam(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Charlotte Borch Elverdam | 17.08.2020 | Kochsvej 15, 1812 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab | 38230441 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Ole Borch, Advokatkontor | 33527691 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.08.2020 | 8,57 (km) | Ellinorsvej 38, 2920 Charlottenlund | Kochsvej 15, 1812 Frederiksberg C |
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab. |
Sidst opdateret den 23.01.2017 og angivet som gældende fra 20.01.2017 (2800 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BORBJERG SPAREKASSE | 15416718 |
Borbjerg Venstrevælgerforening | 40754776 |
Borboleta ApS | 40729186 |
Borbys Service | 42493791 |
Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab | 38230441 |
BORCH & PEDERSEN ApS | 36402121 |
Borch & Selmer ApS | 40804293 |
Borch's Butik ApS | 37349631 |
Borch's Malerfirma v/Claus Borch | 30407083 |
Borch-Andersen ApS | 40107487 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Borch Elverdam(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Charlotte Borch Elverdam(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |