Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 tilføjes Direktion: Mikkel Dissing Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: MIKKEL DISSING INVEST ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: TOGETHER WE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Dissing Søndergaard (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Søren Clausen (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-11-01 fjernes Direktion: Søren Clausen (direktør) (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 1, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 65, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Jesper Bo Boelt Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: TOGETHER WE HOLDING ApS, EBDRUP EJENDOMME ApS, JBA INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2017-01-15 fjernes Legale ejere: EBDRUP EJENDOMME ApS, TOGETHER WE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Clausen, Jesper Bo Boelt Andersen, Jimmy Ebdrup Jensen (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 65, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-12-02 tilføjes Direktion: Søren Clausen (direktør) (offentliggjort 2020-11-14)
Den 2016-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive køb og salg af fast ejendom, investering, udlejning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Legale ejere: EBDRUP EJENDOMME ApS, TOGETHER WE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Navne: Hushandlerne ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2016-12-02 tilføjes Stiftere: TOGETHER WE HOLDING ApS, EBDRUP EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Vedtægter: 2016-12-02 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-05)