Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Interessenter: Peter Frederik Larsen Koch, Martin Koch, Benjamin Greenwood (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Frederik Larsen Koch, Benjamin Greenwood, Martin Koch (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Valeur (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-26 fjernes Interessenter: Hanne Valeur (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.mogenskoch.dk (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2018-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mogenskoch.dk (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: msk@havning.dk (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stakkeledet 2, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-02 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-02 tilføjes Interessenter: Mogens Svend Koch, Jo Ann Koch, Hanne Valeur (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: msk@havning.dk (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2016-12-02 tilføjes Navne: Mogens Koch Design I/S (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-02 tilføjes Reelle ejere: Hanne Valeur, Jo Ann Koch, Mogens Svend Koch (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-12-06)