Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-09-06 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-13 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvang 15, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: clb@wecotankers.com (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-05 tilføjes Direktion: Claes Leschly Bang (direktør) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2016-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Hollænderhusene Invest ApS. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Brøndbyvestervej 18 ApS. (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2020-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Weco Tankers A/S. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Weco Tankers A/S. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Claes Leschly Bang (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmosevej 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-13 (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-12-05 tilføjes Direktion: Claes Leschly Bang (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Claes Leschly Bang (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmosevej 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2016-12-02 tilføjes Direktion: Claes Leschly Bang (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb af aktier. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Legale ejere: Claes Leschly Bang (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-12-02 tilføjes Navne: Claes Leschly Bang Holding ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Reelle ejere: Claes Leschly Bang (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Stiftere: Claes Leschly Bang (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-12-02 tilføjes Vedtægter: 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)