Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nebbegårds Alle 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Direktion: Simon Bowall (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: Simon Bowall (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: SSBO Holding ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Simon Bowall (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBO INVEST ApS. (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nebbegårds Alle 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerød Park 17, st. 5., 2840 Holte (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-28 tilføjes Direktion: Simon Bowall (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-05-28 fjernes Direktion: Helle Bowall (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-28 tilføjes Vedtægter: 2017-05-28 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-12-27 tilføjes Legale ejere: Simon Bowall (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-12-27 fjernes Legale ejere: Helle Bowall (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-27 tilføjes Reelle ejere: Simon Bowall (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-12-27 fjernes Reelle ejere: Helle Bowall (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerød Park 17, st. 5., 2840 Holte (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-10-08 tilføjes Direktion: Helle Bowall (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er som langsigtet investering at eje anparter og aktier i andre selskaber, herunder datterselskaber, samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Legale ejere: Helle Bowall (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-10-08 tilføjes Navne: SSBO Holding ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Reelle ejere: Helle Bowall (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Vedtægter: 2016-10-08 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)