Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MacroCaps ApS. (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MacroCaps ApS. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MacroCaps ApS. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 91, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Binavne: Fund Advisors ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-15 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: sup2@plesner.com (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Stiftere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: sup2@plesner.com (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: johnrhyshopkins@mac.com (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: John Rhys Hopkins (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-02-15 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-15 tilføjes Direktion: John Rhys Hopkins (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: John Rhys Hopkins (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-02-15 tilføjes Vedtægter: 2023-02-15 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Rhys Holdings IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 91, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 24, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-09-24 tilføjes Binavne: Fund Advisors ApS (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2021-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: johnrhyshopkins@mac.com (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 24, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: John Rhys Hopkins (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdier samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: Rhys Holdings IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2016-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-12-01 tilføjes Stiftere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)