Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 369.236,00 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 tilføjes Legale ejere: GTC Holding ApS, GATE Invest ApS, KBC United IV ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Legale ejere: GTC Holding ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 tilføjes Vedtægter: 2024-02-29 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 39, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 165.631,00 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kirk Albert (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 fjernes Reelle ejere: John Rhys Hopkins (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-14 fjernes Reelle ejere: Thomas Kirk Albert (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-15 tilføjes Vedtægter: 2022-11-15 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-11-04 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kirk Albert (formand) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-03 fjernes Bestyrelse: Morten Ratje (formand) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-04 tilføjes Direktion: Morten Ratje (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-04 fjernes Direktion: John Rhys Hopkins (direktør) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elektrovej 331, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Næsseskoven 12, 2840 Holte (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mr@macrocaps.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Kontaktoplysninger: jrh@macrocaps.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Næsseskoven 12, 2840 Holte (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 340, 1432 København K (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Hjemmeside: www.macrocaps.com (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 340, 1432 København K (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-07 fjernes Bestyrelse: Rayk-Peter Schaufl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Rhys Holdings ApS, GTC Holding ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2020-07-15 fjernes Legale ejere: RPS Holdings IVS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-14 fjernes Legale ejere: GTC Holding ApS, Rhys Holdings ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kirk Albert, John Rhys Hopkins (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2020-07-15 fjernes Reelle ejere: Rayk-Peter Schaufl (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2017-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Næsseskoven 12, 2840 Holte (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jrh@macrocaps.com (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Næsseskoven 12, 2840 Holte (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-01 tilføjes Bestyrelse: Rayk-Peter Schaufl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: John Rhys Hopkins (direktør) (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2016-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udvikling, og drive virksomhed inden for, det teknologiske område, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Rayk-Peter Schaufl, GTC Holding ApS, Rhys Holdings ApS, RPS Holdings IVS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Rayk-Peter Schaufl (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: MacroCaps ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Rayk-Peter Schaufl (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Stiftere: Rayk-Peter Schaufl, John Rhys Hopkins, GTC Holding ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-02)