Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Direktion: Jørgen Due Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Legale ejere: AE Group ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Navne: AE Academy ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Reelle ejere: Michael Reeholm Due, Trine Fabricius (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Stiftere: MICHAEL DUE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-11-27 tilføjes Direktion: Jørgen Due Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-11-27 fjernes Direktion: Michael Reeholm Due (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Reeholm Due, Trine Fabricius (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Michael Reeholm Due (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-01-10 fjernes Bestyrelse: Trine Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: AE Group ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-10-26 fjernes Legale ejere: MICHAEL DUE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-12 tilføjes Vedtægter: 2018-01-12 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Bestyrelse: Trine Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-11-29 tilføjes Direktion: Michael Reeholm Due (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en skole med efteruddannelsestilbud samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: MICHAEL DUE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: AE Academy ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Reelle ejere: Michael Reeholm Due (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Stiftere: MICHAEL DUE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-14)