Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: autDsign A/S. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brynet 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Direktion: Jørn Nørbæk (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Legale ejere: Jørn Nørbæk (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Navne: SBJN Holding ApS (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Reelle ejere: Jørn Nørbæk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Stiftere: Jørn Nørbæk (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Vedtægter: 2016-12-02 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-02)