Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bibranche | Ejerskaber | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-04 fjernes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2016-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Profil Tech ApS. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed, foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Navne: Molhøj Montage ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-25 fjernes Navne: Molhøj Holding ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Vedtægter: 2019-06-26 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-01 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molhøjvej 16, 9560 Hadsund (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Flemming Molin (direktør) (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@molhoj.dk (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Molin (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: Molhøj Holding ApS (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Molin (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Stiftere: Flemming Molin (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-02)