Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frihedsmindevej 33, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Direktion: Finn Skov Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-25 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Legale ejere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Navne: FSH2016 IVS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Reelle ejere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Stiftere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frihedsmindevej 33, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Direktion: Finn Skov Henriksen (direktør) (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde konsulentarbejde, primært indenfor IT-virksomhed, samt at investere i andre virksomheder og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-25 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Navne: FSH2016 IVS (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Reelle ejere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Stiftere: Finn Skov Henriksen (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Vedtægter: 2016-11-25 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-06)