Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Direktion: Daniel Krell Refn (direktør) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-25 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Appify IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Reelle ejere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Stiftere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-12-24 sletter virksomheden Ejerskaber: SocialAutomation ApS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SocialAutomation ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SocialAutomation ApS. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2019-03-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-25 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 16.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-21 tilføjes Direktion: Daniel Krell Refn (direktør) (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Daniel Krell Refn (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 2. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 22, 2. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Direktion: Daniel Krell Refn (direktør) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med app-udvikling, teknisk support samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Navne: Appify IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Reelle ejere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Stiftere: Daniel Krell Refn (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)