Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 tilføjes Direktion: Per Hedegaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-12 fjernes Direktion: Magali Mireille Dran-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-06-12 tilføjes Reelle ejere: Per Hedegaard Andersen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-12 fjernes Reelle ejere: Magali Mireille Dran-Andersen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: CoWise ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: CoWise IVS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siggårdvej 33, 7800 Skive (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 85, 7800 Skive (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Magali Mireille Dran-Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Jens Ole Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Mille Or ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Jens Ole Christiansen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Magali Mireille Dran-Andersen (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Jens Ole Christiansen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 85, 7800 Skive (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Jens Ole Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af konsulentydelser. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-21 (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Hovedbranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: per@cowise.dk (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Christiansen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-21 tilføjes Navne: CoWise IVS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Christiansen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Stiftere: Jens Ole Christiansen (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-01)