Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-16 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-29 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-09-29 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 4, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-08 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-08-08 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 4, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2016-11-29 tilføjes Direktion: Bettina Langballe Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med brugskunst og tøj og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@artiskokken.dk (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: BNR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: Artiskokken ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Nyholm Rasmussen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2016-11-29 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-11-29 tilføjes Stiftere: BNR HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-30)