Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 16, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Daugårdvej 9, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEER EJENDOM ApS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Mathias Aastrup Eriksen, Jonas Aastrup Eriksen (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: Peder Kristian Eriksen (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-29 fjernes Legale ejere: Peder Kristian Eriksen (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-30 tilføjes Reelle ejere: Mathias Aastrup Eriksen, Jonas Aastrup Eriksen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daugårdvej 9, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-11-29 tilføjes Direktion: Peder Kristian Eriksen (direktør) (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier og anparter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-29 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: JAEMAE ApS (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Stiftere: Peder Kristian Eriksen (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2016-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-29)