Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 40, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-17 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Hjemmeside: www.thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: ftk@thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Navne: ThorupPro IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes ObligatoriskEmail: ftk@thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Stiftere: Tina Steffen, Frank Thorup Møller Kristensen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-10-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-13 fjernes Legale ejere: Thorup Holding IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 40, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 40, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Bestyrelse: Frank Thorup Møller Kristensen (formand) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Tina Steffen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den Administrerende Direktør. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-01-27 tilføjes Legale ejere: Thorup Holding IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-01-27 fjernes Legale ejere: Frank Thorup Møller Kristensen, Tina Steffen (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-27 tilføjes Vedtægter: 2017-01-27 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 40, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2016-11-17 tilføjes Bestyrelse: Frank Thorup Møller Kristensen (formand) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-11-17 tilføjes Direktion: Tina Steffen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2016-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, konsultering og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-17 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Hjemmeside: www.thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ftk@thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Legale ejere: Frank Thorup Møller Kristensen, Tina Steffen (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-11-17 tilføjes Navne: ThorupPro IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes ObligatoriskEmail: ftk@thorup.pro (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Stiftere: Tina Steffen, Frank Thorup Møller Kristensen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-11-17 tilføjes Vedtægter: 2016-11-17 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2016-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)