Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindesbølls Allé 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bindesbølls Allé 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2017-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M5 Byg ApS. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2023-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M5 Family ApS. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindesbølls Allé 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 30, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 30, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 3, 1. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemars Have 3, 1. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2019-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhusene 7, 2. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhusene 7, 2. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Matthias Steen Alexander Mortensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-18 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Legale ejere: Matthias Steen Alexander Mortensen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Navne: MM 19 ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Reelle ejere: Matthias Steen Alexander Mortensen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Stiftere: Matthias Steen Alexander Mortensen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-28)