Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lægefællesskabet Grenå I/S. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2018-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sølystgade 60 Komplementarselskab ApS. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sølystgade 60 P/S. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-05-11 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hk@aegefaellesskabet.dk (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Direktion: Hans Christian Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive almen lægepraksis (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-27 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Hovedbranche: Alment praktiserende læger (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Legale ejere: Hans Christian Kjeldsen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Navne: Alment praktiserende læge Hans Christian Kjeldsen ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Kjeldsen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2016-11-27 tilføjes Stiftere: Hans Christian Kjeldsen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Vedtægter: 2016-11-27 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-28)