Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meisevang 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Meisevang 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægerne Hasselbalch & Ditlev I/S. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 tilføjes Reelle ejere: Anders Hasselbalch Hansen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 tilføjes Vedtægter: 2017-07-05 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, samt herved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meisevang 10, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2016-11-16 tilføjes Direktion: Anders Hasselbalch Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeinteressentskab. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-16 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Legale ejere: Anders Hasselbalch Hansen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Navne: Tandlæge Anders Hasselbalch ApS (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2016-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Stiftere: Anders Hasselbalch Hansen (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Vedtægter: 2016-11-16 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-28)