Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Opnæsgård 27, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Bibranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-12 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-27 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: rep.af.iphone@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Legale ejere: Jens Christopher Lynge Andersen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Navne: Rep.af.iPhone IVS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes ObligatoriskEmail: rep.af.iphone@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-12 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Regnskabs år: --07-13 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Stiftere: Jens Christopher Lynge Andersen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Bestyrelse: Jens Christopher Lynge Andersen (næstformand) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Jens Christopher Lynge Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: Per Jean Boesen-Andersen (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Opnæsgård 27, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Christopher Lynge Andersen (næstformand) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-11-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Direktion: Jens Christopher Lynge Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-11-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at reparere mobiltelefoner og tablets (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-07-12 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-27 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Hovedbranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: rep.af.iphone@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Legale ejere: Per Jean Boesen-Andersen, Jens Christopher Lynge Andersen (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2016-11-27 tilføjes Navne: Rep.af.iPhone IVS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes ObligatoriskEmail: rep.af.iphone@gmail.com (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-12 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Regnskabs år: --07-13 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Stiftere: Jens Christopher Lynge Andersen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jens Christopher Lynge Andersen. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-11-27 tilføjes Vedtægter: 2016-11-27 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2016-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)