Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2016-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Peopleteam ApS. (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 74, 1. t2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 6, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2020-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 6, 1. th., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Jens Severinsen (direktør) (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Legale ejere: Jens Severinsen (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: Severinsen Holding ApS (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Severinsen (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2016-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Stiftere: Jens Severinsen (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-25)