Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LARSEN DALBY HOLDING ApS (CVR 27614469) | NORMAL | 31.12.2016 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
ROMALT INVEST ApS (CVR 26050103) | NORMAL | 31.12.2016 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nikolaj Tue Hoff | 31.12.2016 | 12.03.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Klaus Stubkjær Andersen | 31.12.2016 | 01.01.2022 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
BLUE CAPITAL A/S (CVR 33254490) | 18.11.2016 | 31.12.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S Hirtshals, Jørgen Fibigersgade (CVR 38211625) | NORMAL | 18.11.2016 | 100,00% | 100,00% |