Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Kapital | ||||
Formål | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Skade Carstensen (næstformand) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-07 fjernes Bestyrelse: Søren Hoffmann Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-06 fjernes Bestyrelse: Henrik Skade Carstensen (formand) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.100,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Vedtægter: 2021-02-03 (offentliggjort 2022-05-08)
Den 2020-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fastejendom og arealer, samt udvikling og afvikling af events. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-06-17 tilføjes Navne: Sydhavnen A/S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-16 fjernes Navne: Udviklingsselskabet GH A/S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-04-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 tilføjes Bestyrelse: Anne Bjerrekær (næstformand) (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2020-02-25 fjernes Bestyrelse: Kirsten Hvid Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Bestyrelse: Lars Mohr Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-11 fjernes Bestyrelse: Britt Svennum Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-04-11 tilføjes Vedtægter: 2019-04-11 (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-04-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnecentervej 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 tilføjes Bestyrelse: Britt Svennum Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-12-09 fjernes Bestyrelse: Poul Anker Skaarup Lübker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-11-23 tilføjes Bestyrelse: Poul Anker Skaarup Lübker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-11-23 tilføjes Direktion: Kirsten Hvid Schmidt (direktør) (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af patent indenfor energisektoren samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-23 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Legale ejere: GRENAA HAVN A/S (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Navne: Udviklingsselskabet GH A/S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-11-23 tilføjes Stiftere: GRENAA HAVN A/S (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Vedtægter: 2016-11-23 (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-25)