Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 60, 4. tv., 1657 København V (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-24 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: thoredankert@msn.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Legale ejere: Thore Dankert (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Navne: Dangu Consulting IVS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes ObligatoriskEmail: thoredankert@msn.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Stiftere: Thore Dankert (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-02 Statstidende Dekret
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Thore Dankert (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 60, 4. tv., 1657 København V (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2017-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsensvej 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2017-03-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsensvej 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-11-24 tilføjes Direktion: Thore Dankert (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-11-24 tilføjes Formål: Konsulentvirksomhed (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-11-24 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: thoredankert@msn.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Legale ejere: Thore Dankert (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Navne: Dangu Consulting IVS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes ObligatoriskEmail: thoredankert@msn.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Stiftere: Thore Dankert (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2016-11-24 tilføjes Vedtægter: 2016-11-24 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2016-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)